Виталий
Руководитель агропредприятия по хранению и переработке зерна
- Employment:
- Full-time.
- Age:
- 49 years
- City of residence:
- Kharkiv
- Ready to work:
- Kharkiv, Kyiv
Contact information
The job seeker has entered a phone number and email.
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/6305016/
Additional information
Освіта:
1992 р.-1998р . - Донецький Державний Технічний Університет.
Спеціальність: "Економіка підприємства". Спеціаліст: економіст.
Досвід роботи:
03.12.2018р. – 30.04.2020р.
Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд»
Переведення на посаду: Заступник начальника управління інвестиційної діяльності
26.09.2018 Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд»
Посада: Заступник начальника управління правового супроводження корпоративних прав департаменту управління корпоративними правами
14.01.2013 – 24.09.2018р.- Директор філії ПАТ «ДПЗКУ» «Харківський КХП №2»
Діяльність філії:
Заготівля, зберігання та переробка зернових культур.
Обов'язки:
- керівництво на основі Закону про підприємства, всіх видів діяльності підприємства;
- забезпечення діяльності підприємства на досягнення високих показників виробництва та зростання продуктивності праці;
- економічний розвиток підприємства, виконання завдань відповідно до встановлених кількісних і якісних показників, усіх зобов'язань підприємства.
• 01.09.2012р. - Директор ТОВ «А.С.А» «Ульяновський зерно-комплекс».
Вид діяльності : заготівля та зберігання зернових культур.
• 21.01.2011 - 31.08.2012 р.р. - Директор філії ПАТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 78".
Вид діяльності : заготівля та зберігання зернових культур .
• 16.08.2010-20.01.2011 р.р. - Начальник безпеки, ДП "ДАК Хліб Украіни Хлібна база № 78".
• 16.03.2010-10.08.2010 р.р. - Директор ТОВ "Експрестрейдінг".
• 01.10.2005-29.05.2009 р.р. - Комерційний директор компанії «Інтер Ліга».
• 11.04.2005-30.09.2005 р.р. - Директор ТОВ "Інтеренергоресурс".
• 01.04.2002-11.04.2005 р.р. - Комерційний директор компанії «Інтер Ліга».
• 08.09.2000-01.10.2001 р.р. - Директор ТОВ «УкрБізнес».
• 21.03.2000-08.09.2000 р.р. - Комерційний директор, ЗАТ Укр-Ліга ".
• 01.12.1999-20.03.2000 р.р. - Начальник відділу продаж компанії «Донбас-Ліга».
• 03.01.1997-25.11.1999 р.р. - Комерційний директор ТОВ «Донбас Ліга».
Вид діяльності в комерційних структурах: торгівельно-закупівельна, організація роботи з регіональними представництвами.
Працюючи у комерційних структурах протягом 14 років придбав великий організаційний досвід.
Особисті якості:
• аналітичне мислення;
• вимоги як до себе, так і до підпорядкованих співробітників;
• здатність працювати як самостійно, так і в команді;
• здатність швидко поглинати нові знання;
• здатність приймати рішення та брати на себе відповідальність;
• лідерські, комунікативні та організаційні навички;
• здатність сфокусуватися на кінцевому результаті.
Додатково:
- знання української і російської мов;
- користування - ПК на високому рівні;
- маю особистий транспортний засіб;
- посвідчення водія категорії "В";нее
- позитивне відношення до переїзду;
- маю закордонний паспорт.
Similar candidates
-
Директор, зам. директора, руководитель, начальник производства, технолог
Kyiv, Dnipro , more 8 cities -
Керівник, заступник керівника підприємства, виконавчий директор, операційний директор
Kyiv -
Керуючий, заступник, управляючий, директор, начальник, менеджер, ресторатор
Kyiv, Vinnytsia , more 8 cities -
Директор, заступник директора, начальник відділу, регіональний керівник
35000 UAH, Kyiv -
Директор, управляющий, заместитель директора, начальник службы безопасности
Kyiv -
Директор, заст. директора, керуючий філією, керівник буд. майданчика
Kyiv