Ukraine's #1 job site
- File
Сергiй
Слюсар
- City of residence:
- Zastavna
- Ready to work:
- Chernivtsi
Contact information
The job seeker has entered a phone number.
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/8874289/
Uploaded file
This resume is posted as a file. The quick view option may be worse than the original resume.
Третяков Сергій Володимирович
Телефон: [open contact info ](look above in the "contact info" section) E-mail: [open contact info ](look above in the "contact info" section)
Освіта:
1982 - 1987 р.р. Харківський інженерно-будівельний інститут, Механіко-технологічний факультет.Спеціальність: «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»
2005 – 2006 рр. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.Економічний факультет .Спеціальність: «Менеджер-економіст»
Досвід роботи: (примiтка,всi підприємства починаючи з 2002 р. входять до складу алкогольної компанії Олiмп)
З 01.09.2021 по теперішній час – ТОВ «Бікорм», головний інженер.
Обов'язки: Управління службами забезпечення роботи заводу; робота з контролюючими органами;планування та складання бюджету підприємства; переговори з українськими та іноземними постачальниками матеріалів та обладнання. Контроль роботи всіх структурних підрозділів
З 03.09.2015 по 31.08.2021 – ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-плюс», гол.механiк,нач.вiддiлу постачання.
Обов'язки: забезпечення безаварійної роботи обладнання. ; управління службою закупівель матеріалів та обладнання; переговори з українськими та іноземними постачальниками матеріалів та обладнання.
З 01.09.2009 по 01.09.2015– ТОВ „Перший український горілчаний стандарт”, головний інженер. заступник директора апарату управління.
Обов'язки: - Управління службами забезпечення роботи заводу; робота з контролюючими органами;планування та складання бюджету підприємства; переговори з українськими та іноземними постачальниками матеріалів та обладнання. Контроль роботи всіх структурних підрозділів, організація та оптимізація виробництва згідно з планом продажів
З 03.09.2007 по 31.08.2009 – ТОВ «Артемівський лікеро-горілчаний завод-плюс», заступник директора з виробництва.
Обов'язки: організація та оптимізація виробництва згідно з планом продажів
З 18.12.2006 по 31.08.2007 – ТОВ «Бікорм», головний інженер.
Обов'язки: контроль за роботою генеральних проектувальників з будівництва заводу; управління службою закупівель матеріалів та обладнання;узгодження проектів.
З 01.02.2002 по 15.12.2006 лікеро-горілчаний завод "ЛіК" нач.мех.цеху ,гол.механік, головний інженер.
Обов'язки: забезпечення безаварійної роботи обладнання + реконструкція заводу.
З 31.08.1987 по 02 01.2002 з-д Буддеталь нач.мех.цеху ,гол.механік:
- забезпечення безаварійної роботи формувального та підйомно-транспортного обладнання, впровадження нової техніки
Рівень володіння комп'ютером:Користувач ПК, Інтернет, Microsoft Office, 1С. Підприємство.
Іноземні мови: Англійська, pre-intermediate.
Професійні та особисті якості:
Професіоналізм, орієнтованість на результат, відповідальність, комунікабельність, пунктуальність, практичність, аналітичний склад розуму, швидке засвоєння інформації, досвід керівництва колективом, права водія категорії B, особистий автомобіль.
Особисті дані: Дата народження: 24.06.1964 р.Сімейний стан: одружений, є діти.
Телефон: [
Освіта:
1982 - 1987 р.р. Харківський інженерно-будівельний інститут, Механіко-технологічний факультет.Спеціальність: «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій»
2005 – 2006 рр. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.Економічний факультет .Спеціальність: «Менеджер-економіст»
Досвід роботи: (примiтка,всi підприємства починаючи з 2002 р. входять до складу алкогольної компанії Олiмп)
З 01.09.2021 по теперішній час – ТОВ «Бікорм», головний інженер.
Обов'язки: Управління службами забезпечення роботи заводу; робота з контролюючими органами;планування та складання бюджету підприємства; переговори з українськими та іноземними постачальниками матеріалів та обладнання. Контроль роботи всіх структурних підрозділів
З 03.09.2015 по 31.08.2021 – ТОВ «Харківський лікеро-горілчаний завод-плюс», гол.механiк,нач.вiддiлу постачання.
Обов'язки: забезпечення безаварійної роботи обладнання. ; управління службою закупівель матеріалів та обладнання; переговори з українськими та іноземними постачальниками матеріалів та обладнання.
З 01.09.2009 по 01.09.2015– ТОВ „Перший український горілчаний стандарт”, головний інженер. заступник директора апарату управління.
Обов'язки: - Управління службами забезпечення роботи заводу; робота з контролюючими органами;планування та складання бюджету підприємства; переговори з українськими та іноземними постачальниками матеріалів та обладнання. Контроль роботи всіх структурних підрозділів, організація та оптимізація виробництва згідно з планом продажів
З 03.09.2007 по 31.08.2009 – ТОВ «Артемівський лікеро-горілчаний завод-плюс», заступник директора з виробництва.
Обов'язки: організація та оптимізація виробництва згідно з планом продажів
З 18.12.2006 по 31.08.2007 – ТОВ «Бікорм», головний інженер.
Обов'язки: контроль за роботою генеральних проектувальників з будівництва заводу; управління службою закупівель матеріалів та обладнання;узгодження проектів.
З 01.02.2002 по 15.12.2006 лікеро-горілчаний завод "ЛіК" нач.мех.цеху ,гол.механік, головний інженер.
Обов'язки: забезпечення безаварійної роботи обладнання + реконструкція заводу.
З 31.08.1987 по 02 01.2002 з-д Буддеталь нач.мех.цеху ,гол.механік:
- забезпечення безаварійної роботи формувального та підйомно-транспортного обладнання, впровадження нової техніки
Рівень володіння комп'ютером:Користувач ПК, Інтернет, Microsoft Office, 1С. Підприємство.
Іноземні мови: Англійська, pre-intermediate.
Професійні та особисті якості:
Професіоналізм, орієнтованість на результат, відповідальність, комунікабельність, пунктуальність, практичність, аналітичний склад розуму, швидке засвоєння інформації, досвід керівництва колективом, права водія категорії B, особистий автомобіль.
Особисті дані: Дата народження: 24.06.1964 р.Сімейний стан: одружений, є діти.
Similar candidates
-
Слюсар з механоскладальних робіт, ремонтник обладнання
30000 UAH, Chernivtsi, Vinnytsia , more 6 cities -
Водитель, слесарь
Chernivtsi -
Слесарь по ремонту внутридомового газ. оборудования
2400 UAH, Chernivtsi -
Слесарь механосборочных работ (5 р.)
40000 UAH, Chernivtsi, Dnipro , more 8 cities -
Слюсар КВПіА
Chernivtsi -
Електрик, слюсар-електромонтажник
Chernivtsi, Vinnytsia , more 5 cities