Ukraine's #1 job site
- File
Personal information hidden
This job seeker has chosen to hide his personal information and contact info. You can contact him using this page: https://www.work.ua/resumes/9100623/
Юрист
- City:
- Ternopil
Contact information
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
Uploaded file
This resume is posted as a file. The quick view option may be worse than the original resume.
РЕЗЮМЕ
Фільварський Михайло Михайлович
м. Тернопіль, вул. І. Котляревського, буд. 13 кв. 54,
контактний телефон [open contact info ](look above in the "contact info" section).
Освіта:
з 01.09.1996 р. по 04.07.2000 р.
Коледж «Західно – український колегіум», денна форма навчання, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: молодший спеціаліст - юрист, диплом від 04.07.2000 р., серія ЗЖ, номер 011847 (середньо-спеціальна освіта).
з 25.05.1998 р. по 31.05.1998 р.
з 22.06.1998 р. по 04.07.1998 р.
Коледж «Західно – український колегіум», денна форма навчання, проходження курсу навчання за спеціалізацією секретар – референт, свідоцтво від 04.07.2000 р., реєстраційний номер 391.
з 2000 р. по 2001 р.
Коледж «Західно – український колегіум», денна форма навчання, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: бакалавр права, диплом від 22.12.2001 р., серія ДВ, номер 139397 (незакінчена вища освіта).
з 01.07.2002 р. по 30.09.2003 р.
Міжрегіональна академія управління персоналом, заочна форма навчання, спеціальність «Правознавство», спеціалізація: «Комерційне та трудове право», кваліфікація: юрист, диплом від 18.11.2003 р., серія КВ, номер 23545714 (повна вища освіта), диплом міжнародного зразка (згідно з міжнародними конвенціями про визнання кваліфікацій, що відносяться до вищої освіти) від 18.11.2003 р., серія ДС, номер 022912.
Досвід роботи:
З 16.10.2023 р. по даний час
Економіст з договірних та претензійних робіт ПП «УКР - КОМ».
З 14.02.2023 р. по 06.10.2023 р.
Економіст з договірних та претензійних робіт ТОВ «МС-ЗВ'ЯЗОК».
З 19.02.2020 р. по 01.07.2022 р.
Провідний спеціаліст відділу земельних відносин Славської селищної ради Стрийського району Львівської області (https://slavska-gromada.gov.ua/)
З 18.07.2016 р. по 09.08.2019 р.
Провідний юрисконсульт ТОВ «АГРОСЕМ» (https://agrosem.ua/)
З 02.03.2016 р. по 15.07.2016 р.
Старший юрист ТОВ «РОКМАР»
З 15.06.2015 р. по 29.02.2016 р.
Старший юрисконсульт ТОВ «АКОМ ТРЕЙДИНГ».
З 18.02.2015 р. по 12.06.2015 р.
Старший юрист ТОВ «Юридична фірма «Партер Груп».
З 21.01.2015 р. по 17.02.2015 р.
Начальник відділу корпоративних та конкуренційних правовідносин ТОВ «Мірум Менеджмент».
з 22.01.2014 р. по 20.01.2015 р.
Начальник відділу корпоративних та конкуренційних правовідносин ТОВ «Торговий дім «М-Трейд».
з 26.12.2012 р. по 28.05.2013 р.
Директор ТОВ «ЗАХІДЗЕРНОРЕСУРС» (сумісництво).
з 01.07.2011 р. по 27.12.2013 р.
Начальник відділу корпоративних правовідносин ТОВ «Мірум Менеджмент» (основне місце праці).
з 18.01.2011 р. по 30.06.2011 р.
Начальник відділу корпоративних питань «Мрія Агрохолдинг» (http://www.mriya.ua/ru/).
з 23.06.2008 р. по 18.01.2011 р.
начальник управління договірно – правової та корпоративної роботи «Мрія Агрохолдинг» (http://www.mriya.ua/ru/).
з 02.01.2007 р. по 17.06.2008 р.
начальник відділу договірно – правової та корпоративної роботи юридичного управління ПАТ «Концерн Хлібпром».
з 22.11.2006 р. по 02.01.2007 р.
начальник відділу корпоративних відносин та реєстраційної роботи юридичного управління ПАТ «Концерн Хлібпром» (http://www.hlibprom.com.ua/ua/).
з 17.11.2006 р. по 14.05.2008 р.
Член Ради ПАТ «Львівнафтопродукт» – секретар Ради товариства.
з 26.05.2006 р. по 27.10.2008 р.
Голова ліквідаційної комісії ПП «Веста».
з 28.01.2006 р. по 26.05.2006 р.
Директор ПП «Веста».
з 18.08.2005 р. по 21.11.2006 р.
Юрисконсульт відділу договірно – правової роботи ПАТ «Концерн Галнафтогаз».
з 09.08.2004 р. по 18.08.2005 р.
Юрисконсульт відділу договірно – правової роботи юридичного департаменту ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (http://www.galnaftogas.com/).
з 01.06.2004 р. по 06.08.2004 р.
Юрисконсульт Львівських міських електричних мереж ПАТ «Львівобленерго» (http://www.loe.lviv.ua/).
з 15.08.2000 р. по 26.05.2004 р.
Юрисконсульт бюро договірно – претензійної роботи відділу «Водозбут» Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал» (http://lvivvodokanal.com.ua/).
Знання мов: українська, російська – вільно; англійська – початковий рівень.
Комп’ютерні навики: робота в ОС Microsoft Windows (Word, Exel, Outlook), Internet, система «Ліга Закон» та ін.
Додаткова інформація:
Дата народження: 31 серпня 1981 р.
Посвідчення водія: категорія В.
Характерні риси: працелюбний, активний, порядний, відвертий у спілкуванні, винахідливий, сміливий, рішучий, кмітливий, вмію пристосовуватись та швидко навчатись, комунікабельний, само дисциплінований та само організований, скрупульозний у роботі, вмію переконувати, виконавчий, відповідальний, вмію досягати поставлених цілей, вмію створити хороші стосунки та атмосферу в колективі, загартований до великих навантажень та ненормованого робочого дня.
Досвід роботи з: судовими, правоохоронними та контролюючими органами на всіх стадіях (господарські та місцеві суди, ВДВС, прокуратури, НКЦПФР (частково), АМКУ), претензійно – позовної роботи, договірно – правової роботи, корпоративних правовідносин, конкуренційних правовідносин, майнових правовідносин, реєстрація та припинення фізичних та юридичних осіб, реєстрація прав власності на об’єкти рухомого та нерухомого майна, МРЕВ ДАІ, органи нотаріату.
Хоббі: Віскі. Культура віскі. Історія віскі та віскікурень Шотландії.
Фільварський Михайло Михайлович
м. Тернопіль, вул. І. Котляревського, буд. 13 кв. 54,
контактний телефон [
Освіта:
з 01.09.1996 р. по 04.07.2000 р.
Коледж «Західно – український колегіум», денна форма навчання, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: молодший спеціаліст - юрист, диплом від 04.07.2000 р., серія ЗЖ, номер 011847 (середньо-спеціальна освіта).
з 25.05.1998 р. по 31.05.1998 р.
з 22.06.1998 р. по 04.07.1998 р.
Коледж «Західно – український колегіум», денна форма навчання, проходження курсу навчання за спеціалізацією секретар – референт, свідоцтво від 04.07.2000 р., реєстраційний номер 391.
з 2000 р. по 2001 р.
Коледж «Західно – український колегіум», денна форма навчання, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: бакалавр права, диплом від 22.12.2001 р., серія ДВ, номер 139397 (незакінчена вища освіта).
з 01.07.2002 р. по 30.09.2003 р.
Міжрегіональна академія управління персоналом, заочна форма навчання, спеціальність «Правознавство», спеціалізація: «Комерційне та трудове право», кваліфікація: юрист, диплом від 18.11.2003 р., серія КВ, номер 23545714 (повна вища освіта), диплом міжнародного зразка (згідно з міжнародними конвенціями про визнання кваліфікацій, що відносяться до вищої освіти) від 18.11.2003 р., серія ДС, номер 022912.
Досвід роботи:
З 16.10.2023 р. по даний час
Економіст з договірних та претензійних робіт ПП «УКР - КОМ».
З 14.02.2023 р. по 06.10.2023 р.
Економіст з договірних та претензійних робіт ТОВ «МС-ЗВ'ЯЗОК».
З 19.02.2020 р. по 01.07.2022 р.
Провідний спеціаліст відділу земельних відносин Славської селищної ради Стрийського району Львівської області (https://slavska-gromada.gov.ua/)
З 18.07.2016 р. по 09.08.2019 р.
Провідний юрисконсульт ТОВ «АГРОСЕМ» (https://agrosem.ua/)
З 02.03.2016 р. по 15.07.2016 р.
Старший юрист ТОВ «РОКМАР»
З 15.06.2015 р. по 29.02.2016 р.
Старший юрисконсульт ТОВ «АКОМ ТРЕЙДИНГ».
З 18.02.2015 р. по 12.06.2015 р.
Старший юрист ТОВ «Юридична фірма «Партер Груп».
З 21.01.2015 р. по 17.02.2015 р.
Начальник відділу корпоративних та конкуренційних правовідносин ТОВ «Мірум Менеджмент».
з 22.01.2014 р. по 20.01.2015 р.
Начальник відділу корпоративних та конкуренційних правовідносин ТОВ «Торговий дім «М-Трейд».
з 26.12.2012 р. по 28.05.2013 р.
Директор ТОВ «ЗАХІДЗЕРНОРЕСУРС» (сумісництво).
з 01.07.2011 р. по 27.12.2013 р.
Начальник відділу корпоративних правовідносин ТОВ «Мірум Менеджмент» (основне місце праці).
з 18.01.2011 р. по 30.06.2011 р.
Начальник відділу корпоративних питань «Мрія Агрохолдинг» (http://www.mriya.ua/ru/).
з 23.06.2008 р. по 18.01.2011 р.
начальник управління договірно – правової та корпоративної роботи «Мрія Агрохолдинг» (http://www.mriya.ua/ru/).
з 02.01.2007 р. по 17.06.2008 р.
начальник відділу договірно – правової та корпоративної роботи юридичного управління ПАТ «Концерн Хлібпром».
з 22.11.2006 р. по 02.01.2007 р.
начальник відділу корпоративних відносин та реєстраційної роботи юридичного управління ПАТ «Концерн Хлібпром» (http://www.hlibprom.com.ua/ua/).
з 17.11.2006 р. по 14.05.2008 р.
Член Ради ПАТ «Львівнафтопродукт» – секретар Ради товариства.
з 26.05.2006 р. по 27.10.2008 р.
Голова ліквідаційної комісії ПП «Веста».
з 28.01.2006 р. по 26.05.2006 р.
Директор ПП «Веста».
з 18.08.2005 р. по 21.11.2006 р.
Юрисконсульт відділу договірно – правової роботи ПАТ «Концерн Галнафтогаз».
з 09.08.2004 р. по 18.08.2005 р.
Юрисконсульт відділу договірно – правової роботи юридичного департаменту ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (http://www.galnaftogas.com/).
з 01.06.2004 р. по 06.08.2004 р.
Юрисконсульт Львівських міських електричних мереж ПАТ «Львівобленерго» (http://www.loe.lviv.ua/).
з 15.08.2000 р. по 26.05.2004 р.
Юрисконсульт бюро договірно – претензійної роботи відділу «Водозбут» Львівського міського комунального підприємства «Львівводоканал» (http://lvivvodokanal.com.ua/).
Знання мов: українська, російська – вільно; англійська – початковий рівень.
Комп’ютерні навики: робота в ОС Microsoft Windows (Word, Exel, Outlook), Internet, система «Ліга Закон» та ін.
Додаткова інформація:
Дата народження: 31 серпня 1981 р.
Посвідчення водія: категорія В.
Характерні риси: працелюбний, активний, порядний, відвертий у спілкуванні, винахідливий, сміливий, рішучий, кмітливий, вмію пристосовуватись та швидко навчатись, комунікабельний, само дисциплінований та само організований, скрупульозний у роботі, вмію переконувати, виконавчий, відповідальний, вмію досягати поставлених цілей, вмію створити хороші стосунки та атмосферу в колективі, загартований до великих навантажень та ненормованого робочого дня.
Досвід роботи з: судовими, правоохоронними та контролюючими органами на всіх стадіях (господарські та місцеві суди, ВДВС, прокуратури, НКЦПФР (частково), АМКУ), претензійно – позовної роботи, договірно – правової роботи, корпоративних правовідносин, конкуренційних правовідносин, майнових правовідносин, реєстрація та припинення фізичних та юридичних осіб, реєстрація прав власності на об’єкти рухомого та нерухомого майна, МРЕВ ДАІ, органи нотаріату.
Хоббі: Віскі. Культура віскі. Історія віскі та віскікурень Шотландії.
Similar candidates
-
Юрист
18000 UAH, Ternopil, Remote -
Адміністратор, офіс-менеджер, юрист-консульт
Ternopil -
Юрист, фахівець з публічних закупівель
Ternopil, Ivano-Frankivsk , more 4 cities -
Юрист
Ternopil -
Начальник юридического отдела
20000 UAH, Ternopil, Vinnytsia , more 2 cities -
Керівник проєкту, юрист
Ternopil, Kyiv , more 2 cities