Ukraine's #1 job site
- File
Леонід
Начальник відділу
- Age:
- 69 years
- City:
- Kyiv
Contact information
The job seeker has entered a phone number .
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/10433252/
Uploaded file
This resume is posted as a file. The quick view option may be worse than the original resume.
РЕЗЮМЕ
Особові дані
Прізвище,
ім’я та по батькові
Леонід Віталійович КОВІНЬКО
Дата народження
6 червня 1955 року
Освіта
вища медична, Київський медичний інститут, 1978 рік;
вища юридична, Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, 2010 рік
Курси, категорія
вища кваліфікаційна категорія лікаря за фахом організація і управління охороною здоров’я (2007 рік),
підтверджена у 2012 році
Загальний стаж
43 роки
Стаж державної служби
16 років
Стаж на керівних посадах
24 роки
01.09.1972 – 28.06.1978
Київський медичний інститут, педіатричний факультет
14.09.1978 – 01.08.1979
лікар-інтерн Лікарні № 1, м. Київ
19.08.1979 – 31.05.1987
лікар-педіатр, лікар-анестезіолог-реаніматолог Київської станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, м. Київ
01.06.1987 – 28.02.1991
лікар-реаніматолог-анестезіолог Дитячої клінічної лікарні № 12 (інфекційна), м. Київ
01.03.1991 – 28.02.1994
завідувач цехової лікарської дільниці, завідувач медсанчастини, директор лікувально-оздоровчого комплексу, головний лікар медсанчастини АТЕК, м. Київ
01.03.1994 – 31.10.1994
завідувач відділення відновлювального лікування поліклініки № 1 Дитячого територіального медичного об’єднання Ленінградського району м. Києва
01.11.1994 – 19.05.1997
головний лікар Дитячої клінічної лікарні №12 (інфекційна), м. Київ
20.05.1997 – 21.04.2009
заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Київської державної міської адміністрації,
начальник управління організації лікувально-профілактичної допомоги матерям та дітям Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
22.04.2009 – 01.04.2010
директор із загальних питань
ТОВ «Компанія Діловий Центр», м. Київ
02.04.2010 - 01.09.2014
заступник начальника управління, завідувач відділу організації медичного супроводу та науки, освіти і діловодства Управління охорони здоров’я та медичного забезпечення, Державне управління справами
01.11.2017 - 14.12.2022
заступник директора з питань охорони дитинства та материнства Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району м.Києва
16.12.2022- по теперішній час
завідувач організаційно-методичного відділу КНП КОР «КОДЛ»
Особові дані
Прізвище,
ім’я та по батькові
Леонід Віталійович КОВІНЬКО
Дата народження
6 червня 1955 року
Освіта
вища медична, Київський медичний інститут, 1978 рік;
вища юридична, Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, 2010 рік
Курси, категорія
вища кваліфікаційна категорія лікаря за фахом організація і управління охороною здоров’я (2007 рік),
підтверджена у 2012 році
Загальний стаж
43 роки
Стаж державної служби
16 років
Стаж на керівних посадах
24 роки
01.09.1972 – 28.06.1978
Київський медичний інститут, педіатричний факультет
14.09.1978 – 01.08.1979
лікар-інтерн Лікарні № 1, м. Київ
19.08.1979 – 31.05.1987
лікар-педіатр, лікар-анестезіолог-реаніматолог Київської станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, м. Київ
01.06.1987 – 28.02.1991
лікар-реаніматолог-анестезіолог Дитячої клінічної лікарні № 12 (інфекційна), м. Київ
01.03.1991 – 28.02.1994
завідувач цехової лікарської дільниці, завідувач медсанчастини, директор лікувально-оздоровчого комплексу, головний лікар медсанчастини АТЕК, м. Київ
01.03.1994 – 31.10.1994
завідувач відділення відновлювального лікування поліклініки № 1 Дитячого територіального медичного об’єднання Ленінградського району м. Києва
01.11.1994 – 19.05.1997
головний лікар Дитячої клінічної лікарні №12 (інфекційна), м. Київ
20.05.1997 – 21.04.2009
заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Київської державної міської адміністрації,
начальник управління організації лікувально-профілактичної допомоги матерям та дітям Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації
22.04.2009 – 01.04.2010
директор із загальних питань
ТОВ «Компанія Діловий Центр», м. Київ
02.04.2010 - 01.09.2014
заступник начальника управління, завідувач відділу організації медичного супроводу та науки, освіти і діловодства Управління охорони здоров’я та медичного забезпечення, Державне управління справами
01.11.2017 - 14.12.2022
заступник директора з питань охорони дитинства та материнства Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району м.Києва
16.12.2022- по теперішній час
завідувач організаційно-методичного відділу КНП КОР «КОДЛ»
Similar candidates
-
Керівник відділу
Kyiv -
Керівник відділу АСКВ
Kyiv, Vinnytsia , more 2 cities -
Директор, керівник філії, начальник відділу логістики
Kyiv -
Керівник відділу складської та транспортної логістики
70000 UAH, Kyiv -
Политтехнолог, руководитель направления
Kyiv -
Head of Security Department
Kyiv