Петр
Заместитель директора. Начальник АХО
- Employment:
- Full-time.
- Age:
- 62 years
- City:
- Donetsk
Contact information
The job seeker has entered a phone number and email.
Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.
You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/112226/
Additional information
Р Е З Ю М Е
Ф.И.О. Пономаренко Пётр Леонидович
Год рождения 30.06.1962.
Образование - высшее.
Семейное положение: женат, имею сына 1986 г.р.
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ.
С июля 2005 года по настоящее время-отдел охраны ЗАО «АВК».
С 12 января по 4 мая 2005 года -заместитель начальника колбасного цеха по производству упаковки готовой продукции ЗАО «Горловский мясокомбинат» (ТМ «Щырый кум»). Уволился по причине невыполнения директором предприятия договорённости по оплате труда.
С 12 августа 2004 года по 10 января 2005 года- заместитель директора ООО «Диановский бройлер» по организации производства (птицефабрика). Выполняемые функции: тотальный контроль качества продукции, разработка и внедрение мероприятий по улучшению и стабилизации качества продукции.
С 1 апреля 2004 года по 5 августа 2004 года - управляющий кафе ООО «Артемида» (стрелковый комплекс стендовой и пулевой стрельбы на Южном берегу ставка Кирша в г.Донецке). Выполняемые функции: проведение маркетинговых мероприятий, составление бизнес-плана, открытие летней площадки-кафе на территории стрелкового комплекса, укомплектование штатными работниками и оборудованием, управление работой кафе.
С апреля 2003 года по 19 сентября 2003 года - директор Таганчанского филиала ЗАО «Сармат» (хлебоприёмное предприятие в Киевской области).
Выполняемая работа: регистрация предприятия в органах местной власти, оформление договоров на энергоснабжение, комплектование штата предприятия, разработка системы мотивации, разработка системы охраны предприятия, проведение ремонтно-восстановительных и пусконаладочных работ на предприятии. Получение разрешения на начало работы предприятия. Уволился по причине удалённости предприятия от постоянного места жительства.
С 1 июня 2001 года по 31 марта 2003 года – директор Дочернего предприятия Закрытого Акционерного Общества «Совместное Украинско-Американское Предприятие «Донмясопром» «Красноармейский мясокомбинат».
Выполняемая работа: регистрация предприятия в органах местной власти и налоговой администрации, переоформление договоров на энергоснабжение, корректировка и разработка ШДР предприятия, корректировка системы мотивации, планирование, постановка задач подчинённым и контроль выполнения, расширение сети сбыта продукции, расширение ассортимента продукции, разработка мероприятий по повышению качества продукции, выработка ценовой политики предприятия, разработка и внедрение системы учёта по этапам производства. Введена в действие сеть MLM, открыт собственный магазин розничной торговли, объём реализации продукции увеличился на 20% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Решением учредителя предприятие было ликвидировано.
По совместительству (без записи в трудовой книжке) с 15 ноября 2001 года по июль 2002 года выполнял обязанности заместителя директора по организации производства Донецкого мясокомбината.
С 10 ноября 2000 года по 1 июня 2001 года работал исполнительным директором Красноармейского подразделения ЗАО «СУАП «Донмясопром».
С февраля 2000 года по ноябрь 2000 года работал менеджером ООО «Виса» г.Донецк.Выполняемые функции: поиск поставщиков полиэтилена высокого давления и адгезива, используемого для изоляции труб большого диаметра, производимых ОАО «Харцизский трубный завод», заключение договоров на поставку полиэтилена с представителями зарубежных фирм, поиск перевозчика, организация доставки полиэтилена в Украину, работа с органами таможни, центром стандартизации, Торгово-промышленной палатой, ОАО «Харцизский трубный завод», контроль производства труб и отгрузки их заказчикам, организация поставок муки и её оптовой продажи, выполнение функций администратора и завхоза офиса.
С февраля 1999 года по февраль 2000 года работал директором Малого частного предприятия «Уния». Выполняемые функции: регистрация предприятия в органах власти и налоговой администрации, поиск помещения под офис, организация его ремонта и обеспечения всеми необходимыми техническими средствами. В дальнейшем выполнял все функции, выполняемые впоследующем во время работы в ООО «Виса».
1986-1998 годы – служба в Вооружённых Силах, Национальной Гвардии Украины на офицерских должностях. Начальник служб тылового обеспечения.. Воинское звание – майор.
1984-1986 годы – мастер смены, начальник смены Орджоникидзевской фабрики верхнего трикотажа (Днепропетровская область).
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА.
Порядочность, честность, пунктуальность, исполнительность.
Люблю и умею учиться всему новому.
Имею хорошие организаторские способности, неплохо разбираюсь в людях, умею общаться с людьми, находить компромиссное решение, достигать поставленных целей, выделять первоочередные
задачи в общем плане по достижению конечных целей.
Имею чувство юмора. К правильной критике отношусь правильно.
В отношениях с подчинёнными демократичен.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ.
Знание языков: русский и украинский – в совершенстве, английский-читаю и перевожу со словарём.
Военный пенсионер.
Личный автомобиль, водительские права, В.
Пользователь ПК (Word, Excel)
Similar candidates
-
Начальник службы безопасности, охраны, заместитель начальника
Donetsk -
Руководитель производства, заместитель руководителя
15000 UAH, Donetsk, Dnipro , more 8 cities -
Руководитель производства, заместитель руководителя
15000 UAH, Donetsk, Dnipro , more 7 cities -
Керівник, директор з логістики та закупівлі (ланцюги поставок, операційний)
Donetsk, Vinnytsia , more 8 cities -
Заместитель, начальник цеха
8000 UAH, Donetsk, Dnipro, Kyiv -
Начальник службы безопасности
20000 UAH, Donetsk, Other countries