Сайт поиска работы №1 в Украине
- Файл
Анатолій
Інженер-інспектор з безпеки польотів
- Возраст:
- 49 лет
- Город проживания:
- Мила
- Готов работать:
- Киев
Контактная информация
Соискатель указал телефон .
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/10527899/
Загруженный файл
Это резюме размещено в виде файла. Эта версия для быстрого просмотра может быть хуже, чем оригинал резюме.
Бурлаков Анатолій Олексійович
1. Особисті дані:
Дата народження: 30 липня 1975 р., м. Ростов-на-Дону, РРФСР
Громадянство: 1975-1992 р.р. громадянин Радянського Союзу,
1992-2003 р.р. громадянин Казахстану,
громадянин України з 2003 року
Сімейний стан: одружений, двоє дітей
Домашня адреса : 08112, Київська обл., Бучанський р-н, с. Мила, вул. Садова, 19 (фактично мешкаю с. Мила, вул. Підлісна, 2/8)
Мобільний телефон : [открыть контакты ](см. выше в блоке «контактная информация»)
E-mail: [открыть контакты ](см. выше в блоке «контактная информация»)
2. Досвід роботи:
01.02.2002-16.09.2002 р.р. Завод 410 ЦА. Слюсар-складальник літальних апаратів (9 зона).
16.09.2002-30.11.2007 р.р. Завод 410 ЦА. Авіатехнік льотно-випробувальної станції. Додатково виконував роботи з запуску та випробуванню двигунів АИ-24 2сер.,Т,ВТ, РУ-19А-300, ТГ-16,ТГ-16М, АИ-20Д 5 сер.
2007 рік - 6 місяців відрядження авіатехніком в Конго (Браззавіль).
03.12.2007- 31.03.2008 р.р. Авіакомпанія «Челенж Аеро». Авіатехнік.
01.04.2008-14.07.2008 р. Завод 410 ЦА. Інженер льотно-випробувальної станції.
2008 рік – 6 місяців відрядження в Лівію (Триполі). Працював начальником виробництва. Виконання періодичного ТО на літаках Ан-26 та Ан-32.
10.03.2009-13.05.2010 р.р. Авіакомпанія «Меридіан». Начальник служби оперативного ТО.
Грудень 2009 - відрядження в Афганістан (Кабул). Старший групи з усунення дефектів, виявлених спеціалістами АНТК при продовженні ресурсів двох Ан-32.
2010-2013 р.р. ТОВ «АвіаТехЦентр». Інженер контролю якості. Працював авіатехніком у Польщі (Варшава) на літаку Ан-26, перевезення пошти.
З 2013 року працюю в КП МА «Київ» (Жуляни) провідним інженером-інспектором з безпеки польотів служби контролю за безпекою польотів та аеронавігаційного забезпечення (СКБПтаАНЗ).
3. Освіта: вища, Київський міжнародний університет цивільної авіації, 1992-1998 р.р., інженер-механік-бортінженер
СШ №21 м. Караганда (Республіка Казахстан)
4. Навички: Користувач ПК, маю посвідчення водія категорії В.
5. Мови: українська – вільно,
російська – вільно.
6. Додаткова інформація: До роботи ставлюся з максимальною відповідальністю та віддачою. Поважаю чужу думку, йду на компроміси, але вмію відстоювати й власне бачення.
Військовозобов'язаний. Придатний до військової служби, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Особисті дані оновив безпосередньо у 1 відділі Бучанського РТЦК та СП 08.06.2024 року.
1. Особисті дані:
Дата народження: 30 липня 1975 р., м. Ростов-на-Дону, РРФСР
Громадянство: 1975-1992 р.р. громадянин Радянського Союзу,
1992-2003 р.р. громадянин Казахстану,
громадянин України з 2003 року
Сімейний стан: одружений, двоє дітей
Домашня адреса : 08112, Київська обл., Бучанський р-н, с. Мила, вул. Садова, 19 (фактично мешкаю с. Мила, вул. Підлісна, 2/8)
Мобільний телефон : [
E-mail: [
2. Досвід роботи:
01.02.2002-16.09.2002 р.р. Завод 410 ЦА. Слюсар-складальник літальних апаратів (9 зона).
16.09.2002-30.11.2007 р.р. Завод 410 ЦА. Авіатехнік льотно-випробувальної станції. Додатково виконував роботи з запуску та випробуванню двигунів АИ-24 2сер.,Т,ВТ, РУ-19А-300, ТГ-16,ТГ-16М, АИ-20Д 5 сер.
2007 рік - 6 місяців відрядження авіатехніком в Конго (Браззавіль).
03.12.2007- 31.03.2008 р.р. Авіакомпанія «Челенж Аеро». Авіатехнік.
01.04.2008-14.07.2008 р. Завод 410 ЦА. Інженер льотно-випробувальної станції.
2008 рік – 6 місяців відрядження в Лівію (Триполі). Працював начальником виробництва. Виконання періодичного ТО на літаках Ан-26 та Ан-32.
10.03.2009-13.05.2010 р.р. Авіакомпанія «Меридіан». Начальник служби оперативного ТО.
Грудень 2009 - відрядження в Афганістан (Кабул). Старший групи з усунення дефектів, виявлених спеціалістами АНТК при продовженні ресурсів двох Ан-32.
2010-2013 р.р. ТОВ «АвіаТехЦентр». Інженер контролю якості. Працював авіатехніком у Польщі (Варшава) на літаку Ан-26, перевезення пошти.
З 2013 року працюю в КП МА «Київ» (Жуляни) провідним інженером-інспектором з безпеки польотів служби контролю за безпекою польотів та аеронавігаційного забезпечення (СКБПтаАНЗ).
3. Освіта: вища, Київський міжнародний університет цивільної авіації, 1992-1998 р.р., інженер-механік-бортінженер
СШ №21 м. Караганда (Республіка Казахстан)
4. Навички: Користувач ПК, маю посвідчення водія категорії В.
5. Мови: українська – вільно,
російська – вільно.
6. Додаткова інформація: До роботи ставлюся з максимальною відповідальністю та віддачою. Поважаю чужу думку, йду на компроміси, але вмію відстоювати й власне бачення.
Військовозобов'язаний. Придатний до військової служби, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Особисті дані оновив безпосередньо у 1 відділі Бучанського РТЦК та СП 08.06.2024 року.
Похожие кандидаты
-
Помічник керівника, водiй, інспектор служби безпеки, особистий водій, охоронець, колектор
Киев -
Старший смены охраны, сотрудник безопасности
30000 грн, Киев, Бровары -
Інженер з пожежної безпеки, охорони праці, начальник відділу
Киев -
Консьерж, сторож, охоронець
Киев -
Інженер з охрони праці та пожежної безпеки, керівник АЗК
Киев