Личные данные скрыты
Этот соискатель решил скрыть свои личные данные и контакты. Вы можете связаться с ним со страницы https://www.work.ua/resumes/2825458/
Исполнительный директор
- Занятость:
- Полная занятость.
- Город:
- Киев
Контактная информация
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Знание языков
- Английский — средний
- Украинский — свободно
- Русский — свободно
Дополнительная информация
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Сліпенький Володимир Володимирович
Працює на посаді
01.05.2024- по т.ч. в.о. директора філії "Термінальний оператор" УЗ
17.12.2023-30.04.2024 радник голови правління
14.02.2022-17.12.2023- голова правління ПрАТ МППЗТ "Київ-Дніпровське"
01.07.2021- переведенний начальником відділу внутрішніх перевірок ПрАТ МППЗТ "Київ-Дніпровське" в зв"язку зміною структури
3 07.09.2020 - заступник начальника управління внутрішньої безпеки ПрАТ МППЗТ "Київ-Дніпровське"
з 28.03.2013 – заступником начальника служби контролю та внутрішнього аудиту державного підприємства «Південна залізниця»
Працює на посаді
з 03.2013 – провідний юрисконсульт актово-претензійного відділу служби комерційної роботи та маркетингу державного підприємства «Південна залізниця»
Громадянство
громадянин України
Число, місяць і рік
народження
07.04.1976
Місце народження
м. Новогродівка, Донецької обл.
Освіта (назва ВНЗ та рік закінчення)
повна вища, Донецький державний університет економіки і торгівлі, 1999р., Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2009р.
Спеціальність за освітою
«Менеджмент організацій», «Правознавство»
Кваліфікація за освітою
менеджер, юрист
Науковий ступінь, вчене звання
кандидат економічних наук зі спеціальності економіка, організація і управління підприємствами
Володіння мовами
російською та українською - вільно
Нагороди, почесні звання
не має
Загальний стаж роботи
25 років
Депутат Ради
не депутат
Р О Б О Т А В М И Н У Л О М У
09.1994-06.1999
студент Донецького державного університету економіки і торгівлі
студент аспірантури Донецького державного університету економіки і торгівлі, викладач кафедри Маркетингового менеджменту,
м. Донецьк
09.2004-06.2009
студент Національної юридичної академії ім.. Ярослава Мудрого
м. Харків
08.2004-09.2006
начальник фінансово-економічного відділу госпрозрахункової служби матеріально-технічного постачання Донецької залізниці
м. Донецьк
09.2006-01.2009
начальник фінансово-економічного відділу Ясинуватської дирекції залізничних перевезень Донецької залізниці
м. Донецьк
01.2009-07.2011
начальник відділу ревізій та контролю пасажирських поїздів Донецької залізниці
м. Донецьк
09.2012-03.2013
заступник начальника відділу державного контролю та нагляду за безпекою залізничного та електричного транспорту Управління Укртрансінспекції у Донецькій області
м. Донецьк
03.2013-03.2013
провідний юрисконсульт актово-претензійного відділу служби комерційної роботи та маркетингу державного підприємства «Південна залізниця»
м. Харків
04.2013 – 09.2020
Заступник начальника служби контролю та внутрішнього аудиту державного підприємства «Південна залізниця»
м. Харків
08.2020 - 02.2022 заступник начальника управління внутрішньої безпеки ПрАТ МППЗТ "Київ-Дніпровське"
02.2022-12.2023 голова правління ПрАТ МППЗТ "Київ-Дніпровське"
12.2023 - 30.04.2024 радник голови ПрАТ МППЗТ "Київ-Дніпровське"
01.05.2024 - в.о. директора філії "Термінальний оператор" УЗ
Похожие кандидаты
-
Генеральний директор
Киев -
Ресторатор, операційний директор ресторану, шеф-кухар
Киев, Винница , еще 7 городов -
COO
100000 грн, Киев, Удаленно -
Топ-менеджер
Киев -
Руководитель предприятия, директор
45000 грн, Киев, Черкассы -
Директор підприємства
Киев