Сайт поиска работы №1 в Украине
- Файл
Руслан
Начальник відділення
- Возраст:
- 41 год
- Город проживания:
- Овруч
- Готов работать:
- Житомир
Контактная информация
Соискатель указал телефон.
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/9347242/
Загруженный файл
Это резюме размещено в виде файла. Эта версия для быстрого просмотра может быть хуже, чем оригинал резюме.
тел: [открыть контакты ](см. выше в блоке «контактная информация»)
ел. пошта: [открыть контакты ](см. выше в блоке «контактная информация»)
Зьолко Руслан Петрович
КВАЛІФІКАЦІЯ
Менеджер зовнішньоекономічної діяльності
2004 - 2005 р.р. - навчання у групі резерву керівних кадрів при
університеті
2003-2004 р.р. - навчання за програмою постійно діючого семінару
"Школа молодих лідерів" студентів вищих навчальних закладів, які
пройшли стажування в структурних підрозділах обласної державної
адміністрації, обласних управліннях та відділах
2006р, 2014р, 2015р, 2018-2020 роки Свідоцтво Центрів перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств Київської
обласної державної адміністрації про навчання за програмою
”Застосування комп’ютерної техніки в управлінській діяльності” /
Житомирської обласної державної адміністрації про навчання за
програмами: «Аспекти питань захисту законних прав та інтересів дітей»,
«Запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в
органах місцевого самоврядування» «Зміни до законодавчих актів з питань
соціального обслуговування людей з інвалідністю», «Актуальні питання
соціального захисту людей з інвалідністю», «Особливості соціального
обслуговування населення»
Сертифікат Асоціації міст України та громад про проходження курсу
дистанційного навчання на тему „Конституційні засади організації влади в
Україні”
Стипендіат фонду ім. Р.Боша та міжнародної стипендіальної програми
для державних службовців „Державне управління та місцеве
самоврядування на шляху до Європи. Передача досвіду Центральна Європа
– Україна” в рамках якої з 4 червня по 6 липня 2007 р. пройшов стажування
в Міністерстві регіонального розвитку у Варшаві (Сертифікат Національної
академії державного управління при Президентові України.)
Навчання у Центрі підвищення кваліфікації працівників сфери
управління Міністерства соціальної політики України (свідоцтво №
9/34 від 21.03.2018)
Сертифікат ОБСЄ та Мінсоцполітики про проходження тренінгу
«Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили домашнє
насильство» ( 2018 рік )
Сертифікат ОБСЄ та Мінсоцполітики про проходження тренінгу з
протидії торгівлі людьми (2017 рік)
Переможець у 2018 році I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
“Кращий державний службовець” в номінації “Кращий керівник” та
лауреат II туру в Житомирській області. Відзначений Подякою голови
Житомирської обласної державної адміністрації.
ОСВІТА Вища
2005 р. Державний агроекологічний університет
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
ВОЛОДІННЯ МОВАМИ
Англійська мова (intermediate), українська та російська - вільно
ДОСВІД РОБОТИ
З 16.08.2021 по 21.01.2022 працював уповноваженим з антикорупційної
діяльності ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Основні обов`язки: організація та контроль за проведенням заходів щодо
запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням,
пов’язаним з корупцією, врегулювання конфлікту інтересів, надання
допомоги працівникам з вищезазначених питань.
З 20.12.2016 по 01.02.2021 працював завідувачем сектору по роботі з
інвалідами та ветеранами УПСЗН Овруцької РДА.
До основних обов`язків входило дотримання прав осіб з інвалідністю та
учасників АТО/ООС, забезпечення їх засобами реабілітації, санаторно-
курортним оздоровленням.
25.10.2015-25.10.2017 - депутат Овруцької міської ради VII скликання
вересень 2014 - вересень 2015 – начальник служби у справах дітей Овруцької
районної державної адміністрації.
До основних обов`язків входило керівництво структурним підрозділом,
забезпечення влаштування дітей-сиріт в сімейні форми виховання,
зменшення соціального сирітства.
лютий 2012 - жовтень 2013 працював в ТВБВ 10005/010 АТ
«Ощадбанк» старшим контролером-касиром, виконуючи обов’язки
завідуючого.
Основні обов`язки по забезпеченню роботи відділення банку в цілому:
ведення документообігу та фінансової звітності, обслуговування карткових
рахунків, відкриття депозитів, прийом та повернення готівки інкасаторській
службі.
жовтень 2005 - серпень 2008 - спеціаліст 1-ї категорії, головний спеціаліст
відділу внутрішньої політики виконкому Броварської міської ради Київської
області.
Основні обов`язки: підготовка та висвітлення інформації про діяльність
міської ради у ЗМІ та на офіційному веб-сайті міста, технічне супровід та
наповнення сайту, інформування обласної адміністрації про основні
суспільно-політичні заходи та соціально-економічний розвиток міста,
реєстрація громадських організацій.
ел. пошта: [
Зьолко Руслан Петрович
КВАЛІФІКАЦІЯ
Менеджер зовнішньоекономічної діяльності
2004 - 2005 р.р. - навчання у групі резерву керівних кадрів при
університеті
2003-2004 р.р. - навчання за програмою постійно діючого семінару
"Школа молодих лідерів" студентів вищих навчальних закладів, які
пройшли стажування в структурних підрозділах обласної державної
адміністрації, обласних управліннях та відділах
2006р, 2014р, 2015р, 2018-2020 роки Свідоцтво Центрів перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств Київської
обласної державної адміністрації про навчання за програмою
”Застосування комп’ютерної техніки в управлінській діяльності” /
Житомирської обласної державної адміністрації про навчання за
програмами: «Аспекти питань захисту законних прав та інтересів дітей»,
«Запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в
органах місцевого самоврядування» «Зміни до законодавчих актів з питань
соціального обслуговування людей з інвалідністю», «Актуальні питання
соціального захисту людей з інвалідністю», «Особливості соціального
обслуговування населення»
Сертифікат Асоціації міст України та громад про проходження курсу
дистанційного навчання на тему „Конституційні засади організації влади в
Україні”
Стипендіат фонду ім. Р.Боша та міжнародної стипендіальної програми
для державних службовців „Державне управління та місцеве
самоврядування на шляху до Європи. Передача досвіду Центральна Європа
– Україна” в рамках якої з 4 червня по 6 липня 2007 р. пройшов стажування
в Міністерстві регіонального розвитку у Варшаві (Сертифікат Національної
академії державного управління при Президентові України.)
Навчання у Центрі підвищення кваліфікації працівників сфери
управління Міністерства соціальної політики України (свідоцтво №
9/34 від 21.03.2018)
Сертифікат ОБСЄ та Мінсоцполітики про проходження тренінгу
«Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили домашнє
насильство» ( 2018 рік )
Сертифікат ОБСЄ та Мінсоцполітики про проходження тренінгу з
протидії торгівлі людьми (2017 рік)
Переможець у 2018 році I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
“Кращий державний службовець” в номінації “Кращий керівник” та
лауреат II туру в Житомирській області. Відзначений Подякою голови
Житомирської обласної державної адміністрації.
ОСВІТА Вища
2005 р. Державний агроекологічний університет
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
ВОЛОДІННЯ МОВАМИ
Англійська мова (intermediate), українська та російська - вільно
ДОСВІД РОБОТИ
З 16.08.2021 по 21.01.2022 працював уповноваженим з антикорупційної
діяльності ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Основні обов`язки: організація та контроль за проведенням заходів щодо
запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням,
пов’язаним з корупцією, врегулювання конфлікту інтересів, надання
допомоги працівникам з вищезазначених питань.
З 20.12.2016 по 01.02.2021 працював завідувачем сектору по роботі з
інвалідами та ветеранами УПСЗН Овруцької РДА.
До основних обов`язків входило дотримання прав осіб з інвалідністю та
учасників АТО/ООС, забезпечення їх засобами реабілітації, санаторно-
курортним оздоровленням.
25.10.2015-25.10.2017 - депутат Овруцької міської ради VII скликання
вересень 2014 - вересень 2015 – начальник служби у справах дітей Овруцької
районної державної адміністрації.
До основних обов`язків входило керівництво структурним підрозділом,
забезпечення влаштування дітей-сиріт в сімейні форми виховання,
зменшення соціального сирітства.
лютий 2012 - жовтень 2013 працював в ТВБВ 10005/010 АТ
«Ощадбанк» старшим контролером-касиром, виконуючи обов’язки
завідуючого.
Основні обов`язки по забезпеченню роботи відділення банку в цілому:
ведення документообігу та фінансової звітності, обслуговування карткових
рахунків, відкриття депозитів, прийом та повернення готівки інкасаторській
службі.
жовтень 2005 - серпень 2008 - спеціаліст 1-ї категорії, головний спеціаліст
відділу внутрішньої політики виконкому Броварської міської ради Київської
області.
Основні обов`язки: підготовка та висвітлення інформації про діяльність
міської ради у ЗМІ та на офіційному веб-сайті міста, технічне супровід та
наповнення сайту, інформування обласної адміністрації про основні
суспільно-політичні заходи та соціально-економічний розвиток міста,
реєстрація громадських організацій.
Похожие кандидаты
-
Директор филиала
Житомир, Киев -
Директор філіалу, юрист
Житомир -
Директор, керівник філіалу, відділення, відділу продажів, закупівель
Житомир -
Директор філії
Житомир, Киев -
Керівник філії
30000 грн, Житомир -
Директор філії
50000 грн, Житомир