Личные данные скрыты
Этот соискатель решил скрыть свои личные данные и контакты. Вы можете связаться с ним со страницы https://www.work.ua/resumes/56694/
Marine Surveyor Морской сюрвейер (инспектор)
- Занятость:
- Полная занятость, неполная занятость.
- Город:
- Одесса
Контактная информация
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Образование
Одесская Государственная Морская Академия
Факультет Судовождения, Одесса
Высшее, с 1992 по 1998 (6 лет)
Знание языков
Английский — продвинутый
Дополнительная информация
Труфанов Андрей Сергеевич
Дата рождения: 06.06.1975
Место рождения: Таллинн, Эстония
Национальность: Украинец
Местожительство: Одесса, Украина
06.06.1975 - Родился в Таллинне, Эстония.
01.07.1977 - Переехал с семьей в Одессу.
Образование:
01.06.1992 - Окончил среднюю школу в г. Одесса.
01.08.1992 - Поступил в Одесскую Государственную Морскую Академию, Факультет Судовождения.
01.03.1998 - Окончил Одесскую Государственную Морскую Академию. Специальность: Short Voyages Navigator.
Английский язык: устный / письменный – свободное владение.
Опыт работы:
Период
Занимаемая должность
01.05.1998 – 01.11.2000 - Работа в море: третий, затем второй помощник в компаниях:
«Global Container Lines»,
«Acomarit, Geneve»,
«Arklow Shipping».
01.02.2001 – 01.05.2003Сюрвейер в компании «Cotecna Inspection», г. Одесса
01.06.2003 – 01.03.2004Сюрвейер в трэйдинговой компании «Ronly Holdings».
01.04.2004 – 01.10.2005Морской сюрвейер в компании «Exact Ukraine Ltd.» – представитель сюрвейерских компаний
«Dr. Buschmeyer BV» и «S.I.C.E.A.» в Украине.
01.11.2005 – 01.04.2006Морской сюрвейер в компании «Baltic Control Ukraine Co.».
01.05.2006 – 01.02.2007Морской сюрвейер в компании «Equinox Ltd.».
01.02.2007 –
и в настоящий момент - Генеральный Директор / морской сюрвейер
в компании «Equinox Ltd.».
Andrey Trufanov
Date of Birth: 06.06.1975
Place of Birth:Tallinn, Estonia
Nationality: Ukrainian
Place of Residence: Odessa, Ukraine
06.06.1975 - Was born in Tallinn, Estonia
01.07.1977 - My family moved to Odessa, Ukraine.
01.06.1992 - Graduated from Odessa Secondary School.
01.08.1992 - Entered Odessa State Marine Academy, Navigational Department.
01.03.1998 - Graduated from Odessa State Marine Academy; Certificate of Competency – Short Voyages Navigator.
Experience:
01.05.1998 – 01.11.2000 - Worked at sea as 3rd/2nd mate in such companies as ‘Global Container Lines’, ‘Acomarit, Geneve’, ‘Arklow Shipping’.
01.02.2001 – 01.05.2003 - Marine Surveyor in ‘Cotecna Inspection’, Odessa.
01.06.2003 – 01.03.2004 - Ship Manager in ‘Ronly Holdings’.
01.04.2004 – 01.10.2005 - Marine Surveyor in ‘Exact Ukraine Ltd’ – representative of surveying companies ‘Dr.Buschmeyer BV’ and ‘S.I.C.E.A.’ in Ukraine.
01.11.2005 – 01.04.2006 - Marine Surveyor in ‘Baltic Control Ukraine Co.’.
01.05.2006 – 01.02.2007 - Marine Surveyor in ‘Equinox Ltd’.
01.02.2007 – till now: General Manger and Marine Surveyor of ‘Equinox Ltd’.
Похожие кандидаты
-
Marine Surveyor, Auditor (Technical Dpt.)
Одесса, Днепр , еще 2 города -
Інспектор відділу кадрів
17000 грн, Одесса -
Інспектор відділу кадрів
Одесса -
Адміністратор, фахівець, інспектор з кадрів, оператор 1С, лаборант хімічного аналізу
15000 грн, Одесса -
Директор по персоналу, начальник ОК, инспектор отдела кадров
Одесса -
Судовий, морський агент
Одесса, Измаил , еще 2 города