- Файл
Віра
Начальник відділу кадрів
- Возраст:
- 40 лет
- Город:
- Луцк
Контактная информация
Соискатель указал телефон и эл. почту.
Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.
Получить контакты этого кандидата можно на странице https://www.work.ua/resumes/7651655/
Загруженный файл
Это резюме размещено в виде файла. Эта версия для быстрого просмотра может быть хуже, чем оригинал резюме.
м. Луцьк, пр-т Грушевського, 5/60
тел. [
тел. [
ел. адр. : [
МЕЛЬНИК ВІРА ВЯЧЕСЛАВІВНА
Дані про себе:
Дата народження: 16 листопада 1983 р.
Національність: громадянка України.
Сімейний стан: одружена, є донька 2013 р. н.
Досвід роботи: 13,5 років
22.06.2020 – станом на сьогодні ДКП Луцьктепло, менеджер відділу управління персоналом.
01.09.2017 – 31.12.2019 р. – польсько-українське ТзОв «ІнтерБудІнвест», начальник відділу кадрів.
01.08.2015 р. – 31.05.2017 р. – Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», офісний службовець.
01.08.2010 р. – 01.04.2015 р. – директор магазину дитячого одягу «Оркестра».
Філія ВАТ КБ „Надра” Луцьке регіональне управління:
22.03.2006 – 02.06.2010 р. – головний економіст підрозділу кредитного адміністрування.
01.12.2005 р. – менеджер по роботі з малим бізнесом.
01.09.2005 р. – економіст сектору мікрокредитування, відділення №11.
03.03.2005 р. – 01.06.2005 р. – приватний нотаріус Ващук В. Ф., помічник нотаріуса.
Освіта:
24.03.2017 р. – здобула науковий ступінь кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси, Спеціалізована Вчена рада Д.35.051.17, Львівський національний університет імені Івана Франка.
2011–2014 р.р. – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, історичний факультет, аспірант кафедри політології та державного управління.
2005–2007 р.р. – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, факультет Післядипломної освіти, економічний, спеціальність: економіка підприємництва/облік та аудит. Кваліфікація: економіст.
2000–2005 р.р. – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, факультет Міжнародні відносини, спеціальність: міжнародні відносини / країнознавство. Кваліфікація: магістр з країнознавства, перекладач.
2003 р. – Європейський центр вивчення іноземних мов, о-в. Мальта.
2002–2004 рр. – Класи іноземних мов (англійська).
2006–2008 рр. – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, факультет Міжнародні відносини – курси вивчення іноземних мов.
Професійні якості: комунікабельність, ініціативність, наполегливість, старанність, відповідальність, прагнення до постійного професійного зростання, вміння працювати в команді.
Вміння та навички: вільне володіння комп’ютером (1-С, MS Office, MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet, ОДБ, Loans, IPC), володіння англійською (розмовний рівень), польською (розмовний рівень) мовами, документообіг, ведення кореспонденції.
Хобі:спорт, іноземні мови, подорожі, книги.
Другие резюме этого кандидата
Похожие кандидаты
-
Керівник кадрового підрозділу, відділу управління персоналом, охорони, безпеки
25000 грн, Луцк -
Керівник відділу, регіональний менеджер (управління персоналом, HR), диспетчер
Луцк -
Заступник директора, начальник відділу, керівник
Луцк -
Керуючий, заступник, управляючий, директор, начальник, менеджер, ресторатор
Луцк, Винница , еще 8 городов -
Директор підприємства, начальник відділу, топменеджер, керівник виробництва
Луцк, Ивано-Франковск , еще 3 города -
Керівник відділу персоналу, HR generalist
45000 грн, Луцк