Особисті дані приховані
Цей шукач вирішив приховати свої особисті дані та контакти. Ви можете зв'язатися з ним зі сторінки https://www.work.ua/resumes/56694/
Marine Surveyor Морской сюрвейер (инспектор)
- Зайнятість:
- Повна зайнятість, неповна зайнятість.
- Місто:
- Одеса
Контактна інформація
Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.
Освіта
Одесская Государственная Морская Академия
Факультет Судовождения, Одесса
Вища, з 1992 по 1998 (6 років)
Знання мов
Англійська — просунутий
Додаткова інформація
Труфанов Андрей Сергеевич
Дата рождения: 06.06.1975
Место рождения: Таллинн, Эстония
Национальность: Украинец
Местожительство: Одесса, Украина
06.06.1975 - Родился в Таллинне, Эстония.
01.07.1977 - Переехал с семьей в Одессу.
Образование:
01.06.1992 - Окончил среднюю школу в г. Одесса.
01.08.1992 - Поступил в Одесскую Государственную Морскую Академию, Факультет Судовождения.
01.03.1998 - Окончил Одесскую Государственную Морскую Академию. Специальность: Short Voyages Navigator.
Английский язык: устный / письменный – свободное владение.
Опыт работы:
Период
Занимаемая должность
01.05.1998 – 01.11.2000 - Работа в море: третий, затем второй помощник в компаниях:
«Global Container Lines»,
«Acomarit, Geneve»,
«Arklow Shipping».
01.02.2001 – 01.05.2003Сюрвейер в компании «Cotecna Inspection», г. Одесса
01.06.2003 – 01.03.2004Сюрвейер в трэйдинговой компании «Ronly Holdings».
01.04.2004 – 01.10.2005Морской сюрвейер в компании «Exact Ukraine Ltd.» – представитель сюрвейерских компаний
«Dr. Buschmeyer BV» и «S.I.C.E.A.» в Украине.
01.11.2005 – 01.04.2006Морской сюрвейер в компании «Baltic Control Ukraine Co.».
01.05.2006 – 01.02.2007Морской сюрвейер в компании «Equinox Ltd.».
01.02.2007 –
и в настоящий момент - Генеральный Директор / морской сюрвейер
в компании «Equinox Ltd.».
Andrey Trufanov
Date of Birth: 06.06.1975
Place of Birth:Tallinn, Estonia
Nationality: Ukrainian
Place of Residence: Odessa, Ukraine
06.06.1975 - Was born in Tallinn, Estonia
01.07.1977 - My family moved to Odessa, Ukraine.
01.06.1992 - Graduated from Odessa Secondary School.
01.08.1992 - Entered Odessa State Marine Academy, Navigational Department.
01.03.1998 - Graduated from Odessa State Marine Academy; Certificate of Competency – Short Voyages Navigator.
Experience:
01.05.1998 – 01.11.2000 - Worked at sea as 3rd/2nd mate in such companies as ‘Global Container Lines’, ‘Acomarit, Geneve’, ‘Arklow Shipping’.
01.02.2001 – 01.05.2003 - Marine Surveyor in ‘Cotecna Inspection’, Odessa.
01.06.2003 – 01.03.2004 - Ship Manager in ‘Ronly Holdings’.
01.04.2004 – 01.10.2005 - Marine Surveyor in ‘Exact Ukraine Ltd’ – representative of surveying companies ‘Dr.Buschmeyer BV’ and ‘S.I.C.E.A.’ in Ukraine.
01.11.2005 – 01.04.2006 - Marine Surveyor in ‘Baltic Control Ukraine Co.’.
01.05.2006 – 01.02.2007 - Marine Surveyor in ‘Equinox Ltd’.
01.02.2007 – till now: General Manger and Marine Surveyor of ‘Equinox Ltd’.
Схожі кандидати
-
Marine Surveyor, Auditor (Technical Dpt.)
Одеса, Дніпро , ще 2 міста -
Інспектор відділу кадрів
20000 грн, Одеса -
Менеджер з персоналу, інспектор відділу кадрів
Одеса -
Специалист по документообороту, деловод, рекрутер, помощник руководителя, инспектор мониторинга
25000 грн, Одеса, Інші країни, Дистанційно -
Інспектор відділу кадрів
20000 грн, Одеса, Чорноморськ -
Інспектор з кадрів, діловод, секретар, адміністратор
25000 грн, Одеса, Южне