Олег
Операционный руководитель сети, территориального (регионального) управления АЗК
- Зайнятість:
- Повна зайнятість.
- Вік:
- 52 роки
- Місто проживання:
- Біла Церква
- Готовий працювати:
- Київ
Контактна інформація
Шукач вказав телефон, ел. пошту та адресу.
Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.
Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/2681330/
Досвід роботи
Советник руководителя
з 07.2014 по нині
(10 років 2 місяці)
ООО "Трансойлсервис", Киев (Нефтепродукты/ хранение)
Хранение/ реализация (светлые нефтепродукты)
Освіта
Новосибирское высшее общевойсковое командное училище войсковой разведки им. Маршала СССР Жукова Г.К.
Разведка, Новосибирск
Вища, з 1990 по 1994 (3 роки 8 місяців)
Додаткова освіта та сертифікати
Тренинг: «1С, бухгалтерия». (Киев, Украина)
2007
Тренинг: «Искусство управления или как повысить эффективность подчиненных». (Киев, Украина)
2008
Тренинг: Корпоративный стандарт «Всё, что должен знать каждый». По охране труда, промышленной безопастности и охране окружающей
2008
Корпоративный тренинг «Ключевые компетенции руководителя» (Киев, Украина)
2007
Корпоративный тренинг для топ-менеджмента: «Стратегическое управление предприятием на основе сбалансированной системы показателе
2006
Корпоративный тренинг « Отпуск и приём нефтепродуктов наземным транспортом на нефтебазах и АЗК». (Киев, Украина)
2007
Знання і навички
- MS Excel
- MS Word
- MS Office
- Пользователь ПК
- Пользователь Internet
- MS PowerPoint
- MS Outlook
Знання мов
- Російська — вільно
- Українська — вільно
- Англійська — початковий
Рекомендації
По Требованию
По требованию!, По требованию!
Додаткова інформація
Опыт работы:
22.09 2014 - Советник руководителя ООО «Трансойл».
01.07. 2013 – 22.09.2014 – Генеральный директор ООО «Лотос Энергия»
- розничная торговля НП, от НБ до АЗС
02.01.2013 – 01.07.2013 – заместитель Генерального директора ООО «Веста Сервис».
- розничная торговля НП, операционная деятельность.
10.12.2010 - 01.10.2012 – Директор Департамента управления АЗС СП ООО «Кершер» (группа компаний ТНК ВР Украина).
- операционная деятельность (разрешительная документация АЗС; контроль и ремонт технологического оборудования на АЗС; подбор и организация обучения персонала, планирование; управленческий учёт - накопления, недостачи; контроль выполнения правил ОТ, ПБ и ООС; в подчинении 150 АЗС в 7-ми регионах Украины )
01.01.2008 – 10.12.2010 – Территориальный управляющий СП ООО «Кершер».
- операционная деятельность (разрешительная документация АЗС; контроль и ремонт технологического оборудования на АЗС; подбор и организация обучения персонала, планирование; управленческий учёт - накопления, недостачи; контроль выполнения правил ОТ, ПБ и ООС; в подчинении 20 АЗС – Белая Церковь, Ставище, Васильков, южная часть Киева)
01.06.2006 – 01.01.2008 – Территориальный управляющий ( Директор ПП «Укрбелтранс» - группа компаний Золотой Гепард).
- операционная деятельность (разрешительная документация АЗС; контроль и ремонт технологического оборудования на АЗС; подбор и организация обучения персонала, планирование; управленческий учёт - накопления, недостачи; контроль выполнения правил ОТ, ПБ и ООС; в подчинении от 5 до 20 АЗС – Белая Церковь, Ставище, Васильков,)
Схожі кандидати
-
Начальник управління розвитку регіональної мережі, директор з операційної роботи
Київ -
Операційний директор, COO, CEO, керуючий мережею
Київ -
Керівник, заступник керівника підприємства, виконавчий директор, операційний директор
Київ -
Керівник роздрібної мережі, регіональний директор, керуючий групою магазинів
Київ -
Керівник, заступник керівника підприємства (підрозділу), операційний (виконавчий) директор
Київ -
CEO, GM, COO, директор, исполнительный, операционный руководитель
Київ